BIOUBHER FORMACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ofelia Nieto, 61
Código Postal 28039
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BIOUBHER FORMACION SL
CIF B86636149
Capital Social 3015.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 15/01/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BIOUBHER FORMACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIOUBHER FORMACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Valle Victor Manuel | Administrador Unico | 28/01/2013 | 29/03/2021 |
Garcia Valle Victor Manuel | Liquidador | 29/03/2021 | 29/03/2021 |
Gomez Carton Jose Manuel | Apoderado | 28/01/2013 | 13/02/2020 |
ACTOS BORME DE BIOUBHER FORMACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30680 , F 84, S 8, H M 552081, I/A 5 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30680 , F 84, S 8, H M 552081, I/A 5 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30680 , F 84, S 8, H M 552081, I/A 5 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30680 , F 84, S 8, H M 552081, I/A 5 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30680 , F 84, S 8, H M 552081, I/A 4 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-28
- C/ OFELIA NIETO 61 8º C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30680 , F 84, S 8, H M 552081, I/A 3 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30680 , F 83, S 8, H M 552081, I/A 2 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30680 , F 80, S 8, H M 552081, I/A 1 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
Dirección:AVDA REINA VICTORIA 18 - BAJO A (MADRID)
Comienzo de operaciones:15/01/13
Capital:3.015,00 Euros
Objeto social:DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE FORMACION PRESENCIAL, A DISTANCIA Y ON LINE INCORPORANDO LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE COMUNICACION A SUS TRABAJOS DE ENSEÑANZA;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30680 , F 80, S 8, H M 552081, I/A 1 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28