BIOTECNOLOGIA DEL MEDITERRANEO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre de la Pinadeta,, 3
Código Postal 46930
Municipio Quart de Poblet
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social BIOTECNOLOGIA DEL MEDITERRANEO SL
CIF B98599657
Capital Social 3004.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Fecha de Constitución 03/01/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único De Sangosse Societe Par Actions Simplifiee
Propietario De Sangosse Societe Par Actions Simplifiee
VINCULACIONES DE BIOTECNOLOGIA DEL MEDITERRANEO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIOTECNOLOGIA DEL MEDITERRANEO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borso Di Carminati Peris Juan Manuel | Apoderado | 14/09/2018 | 28/09/2018 |
De Sangosse Societe Par Actions Simplifiee | Socio Unico | 14/09/2018 | 28/09/2018 |
De Sangosse Societe Par Actions Simplifiee | Administrador Unico | 14/09/2018 | 28/09/2018 |
Moreau Frederic | Apoderado | 14/09/2018 | 28/09/2018 |
AGROBACTER SL | Administrador Solidario | 29/01/2014 | 14/09/2018 |
ASISTENCIA TECNICA VLN GREEN SL | Administrador Solidario | 29/01/2014 | 14/09/2018 |
ACTOS BORME DE BIOTECNOLOGIA DEL MEDITERRANEO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 7020, F 174, S 8, H V 157646, I/A 5 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 7020, F 174, S 8, H V 157646, I/A 5 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 7020, F 174, S 8, H V 157646, I/A 4 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 7020, F 173, S 8, H V 157646, I/A 3 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-46
- C/ DE LA PINADETA 3 (QUART DE POBLET)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 7020, F 172, S 8, H V 157646, I/A 2 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. La mercantil "DE SANGOSSE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE", designa como persona física a don NICOLAS-RAYMOND-JACQUES FILLON para que le represente en el cargo de administrador único de la sociedad de esta hoja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 7020, F 172, S 8, H V 157646, I/A 2 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-46
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificado el art. 3 de los Estatutos relativo a la Duración, Principio y Cierre del ejercicio social.. Modificada la redacción del art. 17 de los Estatutos Sociales relativo al Regimen Económico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 7020, F 172, S 8, H V 157646, I/A 2 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 7020, F 172, S 8, H V 157646, I/A 2 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 7020, F 172, S 8, H V 157646, I/A 2 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 7020, F 172, S 8, H V 157646, I/A 2 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-46