BIORIGIN IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lopez de Aranda, 35
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BIORIGIN IBERICA SL
CIF B02778769
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Fecha de Constitución 06/11/2020
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BIORIGIN IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIORIGIN IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Decoster Arnaud-thierry-maryse | Administrador Unico | 25/03/2021 | 11/04/2023 |
Decoster Arnaud-thierry-maryse | Liquidador | 11/04/2023 | 11/04/2023 |
Decoster Arnaud-thierry-maryse | Administrador Solidario | 26/11/2020 | 25/03/2021 |
Lazaro Sanchez Escalonilla Carlos | Administrador Solidario | 26/11/2020 | 25/03/2021 |
ACTOS BORME DE BIORIGIN IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41199 , F 32, S 8, H M 730450, I/A 3 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41199 , F 32, S 8, H M 730450, I/A 3 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41199 , F 32, S 8, H M 730450, I/A 3 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41199 , F 32, S 8, H M 730450, I/A 3 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41199 , F 32, S 8, H M 730450, I/A 2 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41199 , F 32, S 8, H M 730450, I/A 2 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41199 , F 32, S 8, H M 730450, I/A 2 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41199 , F 30, S 8, H M 730450, I/A 1 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Dirección:C/ LOPEZ DE ARANDA NUMERO 35 28027 (MADRID)
Comienzo de operaciones:06/11/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Los C.N.A.E. principales son: Distribución y venta, al por mayor y al por menor, de cerveza derivados y bebidas alcohólicas y no alcohólicas de cualquier clase o naturaleza en todo el territorio nacional (CNAE 4634). Importación y exportación y otras operaciones de comercio internacional (CNAE 4617)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41199 , F 30, S 8, H M 730450, I/A 1 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28