BIOMECHANIC DEVELOPMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL GRAN CAPITAN, 2-4, EDIFICI NEXUS, DESP. 103
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social BIOMECHANIC DEVELOPMENTS SL
CIF B66497785
Capital Social 22900.0 Euros
Fecha de Constitución 18/03/2015
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Garcia Revuelto Pablo Alberto
VINCULACIONES DE BIOMECHANIC DEVELOPMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIOMECHANIC DEVELOPMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIMNE TECNOLOGIA SA | Secretario | 09/04/2015 | 21/11/2018 |
CIMNE TECNOLOGIA SA | Consejero | 09/04/2015 | 21/11/2018 |
Garcia Revuelto Pablo Alberto | Presidente | 09/04/2015 | 21/11/2018 |
Garcia Revuelto Pablo Alberto | Consejero | 09/04/2015 | 21/11/2018 |
Garcia Revuelto Pablo Alberto | Consejero Delegado | 09/04/2015 | 21/11/2018 |
Julian Ibañez Manuel | Consejero | 09/04/2015 | 21/11/2018 |
Lopez Domech Manuel Ramon | Administrador Concursal | 21/11/2018 | 21/11/2018 |
Marcipar Schenquer Javier | Consejero | 09/04/2015 | 21/11/2018 |
Valero Lopez Ignacio | REPR.143 RRM | 22/04/2016 | 21/11/2018 |
Viciana Lopez Maria Angeles | REPR.143 RRM | 09/04/2015 | 22/04/2016 |
ACTOS BORME DE BIOMECHANIC DEVELOPMENTS SL
- JUZGADO SOCIAL 30 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2019, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44760 , F 164, S 8, H B 465651, I/A 5 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44760 , F 163, S 8, H B 465651, I/A 4 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 251/2018, AUTOS FIRMES DE FECHAS: 18/05/2018, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y 12/09/2018, CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44760 , F 163, S 8, H B 465651, I/A 4 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44760 , F 163, S 8, H B 465651, I/A 4 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44760 , F 163, S 8, H B 465651, I/A 4 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44760 , F 162, S 8, H B 465651, I/A 3 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44760 , F 162, S 8, H B 465651, I/A 3 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-08
- Otras modificaciones estatutarias: ADICION A LOS ESTATUTOS DEL ART. 14.-SEPARACION DE SOCIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44760 , F 162, S 8, H B 465651, I/A 2 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Capital Anterior: | 20.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 22.900,00 | Euros |
Porcentaje: | 14,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44760 , F 162, S 8, H B 465651, I/A 2 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44760 , F 161, S 8, H B 465651, I/A 1 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-08