BIOMASSA D'ARTESA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Francesc Macià, 3
Código Postal 25730
Municipio Artesa de Segre
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social BIOMASSA D'ARTESA SL
CIF B25696105
Capital Social 3200.0 Euros
Fecha de Constitución 02/10/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE BIOMASSA D'ARTESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIOMASSA D'ARTESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Eroles Boliart Angel | Administrador Mancomunado | 04/11/2009 | 25/09/2020 |
Macia Cercos Juan Ramon | Administrador Mancomunado | 04/11/2009 | 25/09/2020 |
Macia Cercos Juan Ramon | Liquidador | 25/09/2020 | 25/09/2020 |
ACTOS BORME DE BIOMASSA D'ARTESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 124, S 8, H L 24065, I/A 2 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 124, S 8, H L 24065, I/A 2 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 124, S 8, H L 24065, I/A 2 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-25
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 124, S 8, H L 24065, I/A 2 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-131-25
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-146-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 118, S 8, H L 24065, I/A 1 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-25
Dirección:C/ FRANCESC MACIA 3 - POLIGONO INDUSTRIAL EL PLA (ARTESA DE SEGRE)
Comienzo de operaciones:02/10/09
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:La fabricación, producción, compraventa, comercialización y distribución de todo tipo de combustibles necesarios o adecuados para los sistemas de producción de energías renovables, en especial y entre otros la Biomasa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 118, S 8, H L 24065, I/A 1 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-25