BIOMASA VILLALGORDO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 24
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BIOMASA VILLALGORDO SL
CIF B98066830
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 17/07/2008
Nombres Anteriores
- GRUPOTEC APLICADA SOLAR SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario SMART ENGINEERING SERVICES INGENIERIA APLICADA SL
VINCULACIONES DE BIOMASA VILLALGORDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIOMASA VILLALGORDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lahoz Robres Arturo | Representante | 31/07/2018 | |
Lahoz Robres Arturo Florencio | Liquidador | 31/07/2018 | 31/07/2018 |
SMART ENGINEERING SERVICES INGENIERIA APLICADA SL | Socio Unico | 24/05/2011 | 31/07/2018 |
SMART ENGINEERING SERVICES INGENIERIA APLICADA SL | Administrador Unico | 31/10/2011 | 31/07/2018 |
Lahoz Robres Arturo | Administrador Solidario | 31/10/2011 | |
Remoli Forment Vicente | Administrador Solidario | 24/05/2011 | 31/10/2011 |
De La Torre Sanchez Juan Antonio | Administrador Solidario | 24/05/2011 |
ACTOS BORME DE BIOMASA VILLALGORDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29165 , F 128, S 8, H M 525064, I/A 3 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29165 , F 128, S 8, H M 525064, I/A 3 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29165 , F 128, S 8, H M 525064, I/A 3 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29165 , F 128, S 8, H M 525064, I/A 3 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-28
- PASEO DE LA HABANA, NUMERO 24 3º - PUERTA 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29165 , F 128, S 8, H M 525064, I/A 2 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8962, L 6247, F 84, S 8, H V 131467, I/A 4 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8962, L 6247, F 84, S 8, H V 131467, I/A 4 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8962, L 6247, F 84, S 8, H V 131467, I/A 4 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8962, L 6247, F 84, S 8, H V 131467, I/A 3 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-46