BIOMASA MERIDA OPERACION Y MANTENIMIENTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA N-630 DE GIJON A SEVILLA Km 631
Código Postal 06800
Municipio Mérida
Provincia Badajoz
Razón Social BIOMASA MERIDA OPERACION Y MANTENIMIENTO SL
CIF B06657142
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 11/03/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BIOMASA MERIDA OPERACION Y MANTENIMIENTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIOMASA MERIDA OPERACION Y MANTENIMIENTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anzola Fiñaga Jose Luis | Apoderado | 09/04/2014 | 20/01/2022 |
Jose Luis Anzola Fiñaga | Liquidador | 20/01/2022 | 20/01/2022 |
Larrea Sierra Jose Ignacio | Apoderado | 09/04/2014 | 20/01/2022 |
Lozano Ortega Aurelio | Apoderado | 09/04/2014 | 20/01/2022 |
Ramirez Galan Diego | Apoderado Solidario | 15/05/2014 | 20/01/2022 |
Sabater Ramos Carmen Maria | Apoderado Solidario | 15/05/2014 | 20/01/2022 |
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS SA | Administrador Unico | 09/04/2014 | 20/01/2022 |
ACTOS BORME DE BIOMASA MERIDA OPERACION Y MANTENIMIENTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703 , F 71, S 8, H BA 25602, I/A 7 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703 , F 71, S 8, H BA 25602, I/A 7 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-06
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703 , F 71, S 8, H BA 25602, I/A 7 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703 , F 71, S 8, H BA 25602, I/A 7 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-06
- SE NOMBRA NUEVO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ADMINISTRADORA UNICA "SENER INGENIERIA Y SISTEMAS SA" A DON JOSE LUIS ANZOÑA FIÑAGA CON DNI 30585314Y, QUEDANDO CESADO EL REPRESENTANTE ANTERIOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 220, S 8, H BA 25602, I/A 6 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-06
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 220, S 8, H BA 25602, I/A 5 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-06
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 219, S 8, H BA 25602, I/A 4 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-06
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 219, S 8, H BA 25602, I/A 3 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-06
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 217, S 8, H BA 25602, I/A 2 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 216, S 8, H BA 25602, I/A 1 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-06