BIOGIRONA SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social BIOGIRONA SL
CIF B17820499
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Fecha de Constitución 08/10/2004
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Pere Batalle Deulonder
Propietario SELECCION BATALLE SA
VINCULACIONES DE BIOGIRONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIOGIRONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maria Teresa Batalle Carbones | Apoderado Solidario | 09/01/2009 | 11/01/2017 |
Pere Batalle Deulonder | Administrador Unico | 08/01/2009 | 11/01/2017 |
Salvador D'horta Batalle Carbones | Apoderado Solidario | 09/01/2009 | 11/01/2017 |
SELECCION BATALLE SA | Socio Unico | 28/11/2016 | 11/01/2017 |
SELECCION BATALLE SA | Socio Unico | 08/01/2009 | 09/02/2010 |
Jose Coletas Marsinyach | Consejero | 08/01/2009 | |
Maria Angeles Rial Vila | Secretario | 08/01/2009 | |
Maria Angeles Rial Vila | Consejero Delegado Solidario | 08/01/2009 | |
Maria Angeles Rial Vila | Consejero | 08/01/2009 | |
Pere Batalle Deulonder | Consejero Delegado Solidario | 08/01/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BIOGIRONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188 , F 22, S 8, H GI 36651, I/A 7 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188 , F 22, S 8, H GI 36651, I/A 7 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188 , F 22, S 8, H GI 36651, I/A 6 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-79-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188 , F 22, S 8, H GI 36651, I/A 5 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-214-17
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-161-17
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188 , F 22, S 8, H GI 36651, I/A 4 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-17
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188 , F 22, S 8, H GI 36651, I/A 3 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188 , F 22, S 8, H GI 36651, I/A 3 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-17