BIOGAS CASTELLON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Dels Ibers, 24
Código Postal 12550
Municipio Almassora
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social BIOGAS CASTELLON SL
CIF B12845509
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 25/05/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BIOGAS CASTELLON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIOGAS CASTELLON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beltran Llop Miguel Angel | Apoderado | 22/06/2010 | 12/02/2014 |
Camañ Casanova Agustin Vicente | Apoderado | 22/06/2010 | 12/02/2014 |
Cantavella Mundina Juan Bautista | Consejero | 22/06/2010 | 12/02/2014 |
Cantavella Mundina Juan Bautista | Apoderado | 22/06/2010 | 12/02/2014 |
Cantavella Mundina Juan Bautista | Presidente | 22/06/2010 | 12/02/2014 |
Colonques Vilar Jose Victor | Apoderado | 22/06/2010 | 12/02/2014 |
Ros Giner Isabel | Liquidador | 12/02/2014 | 12/02/2014 |
Ros Giner Isabel | Consejero | 22/06/2010 | 12/02/2014 |
Ros Giner Isabel | Apoderado | 22/06/2010 | 12/02/2014 |
Ros Giner Isabel | Secretario | 22/06/2010 | 12/02/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BIOGAS CASTELLON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542, L 1104, F 24, S 8, H CS 32255, I/A 6 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542, L 1104, F 24, S 8, H CS 32255, I/A 6 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542, L 1104, F 24, S 8, H CS 32255, I/A 6 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-12
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542, L 1104, F 24, S 8, H CS 32255, I/A 6 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-12
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542, L 1104, F 23, S 8, H CS 32255, I/A 2 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542, L 1104, F 23, S 8, H CS 32255, I/A 5 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542, L 1104, F 23, S 8, H CS 32255, I/A 4 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542, L 1104, F 23, S 8, H CS 32255, I/A 3 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542, L 1104, F 21, S 8, H CS 32255, I/A 1 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-12