BIOFABRI PROPERTIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR DE A RELVA S/N - PARROQUIA DE TORNEIROS
Municipio O Porriño
Provincia Pontevedra
Razón Social BIOFABRI PROPERTIES SL
CIF B27866649
Capital Social 253000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2019
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ZENDAL HEALTH SA
Propietario ZENDAL HEALTH SA
VINCULACIONES DE BIOFABRI PROPERTIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIOFABRI PROPERTIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Puentes Pedro Francisco Javier | Apoderado | 03/06/2020 | 16/01/2024 |
Perfecto Pozo Irune | Apoderado | 29/05/2023 | 16/01/2024 |
ZENDAL HEALTH SA | Socio Unico | 10/05/2021 | 16/01/2024 |
ZENDAL HEALTH SA | Administrador Unico | 08/11/2021 | 16/01/2024 |
CZ VACCINES SA | Administrador Unico | 13/02/2019 | 08/11/2021 |
CZ VACCINES SA | Socio Unico | 13/02/2019 | 10/05/2021 |
ACTOS BORME DE BIOFABRI PROPERTIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4270, L 4270, F 224, S 8, H PO 64795, I/A 7 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4270, L 4270, F 224, S 8, H PO 64795, I/A 7 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4270, L 4270, F 224, S 8, H PO 64795, I/A 6 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-36
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 250.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 253.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 8.333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4270, L 4270, F 223, S 8, H PO 64795, I/A 5 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4270, L 4270, F 223, S 8, H PO 64795, I/A 4 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4270, L 4270, F 223, S 8, H PO 64795, I/A 4 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-36
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4270, L 4270, F 223, S 8, H PO 64795, I/A 3 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4270, L 4270, F 222, S 8, H PO 64795, I/A 2 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4270, L 4270, F 220, S 8, H PO 64795, I/A 1 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4270, L 4270, F 220, S 8, H PO 64795, I/A 1 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-36