BIOENERSUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Republica Argentina, 48
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social BIOENERSUR SL
CIF B91880559
Capital Social 120000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 20/05/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE BIOENERSUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIOENERSUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCO DE ESTUDIOS E INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 13/07/2010 | 20/12/2022 |
OGMIOS RENOVABLES SL | Administrador Mancomunado | 13/07/2010 | 20/12/2022 |
Sanz Parejo Felix | Liquidador Unico | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
Suso Gonzalez Maria Josefa | Administrador Mancomunado | 13/07/2010 | 20/12/2022 |
VEGA DEL GUADIAMAR SL | Administrador Mancomunado | 13/07/2010 | 20/12/2022 |
ACTOS BORME DE BIOENERSUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5261 , F 35, S 8, H SE 86780, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5261 , F 35, S 8, H SE 86780, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5261 , F 35, S 8, H SE 86780, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5261 , F 35, S 8, H SE 86780, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-41
Administrador Mancomunado
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5261 , F 35, S 8, H SE 86780, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICACION DEL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5261 , F 34, S 8, H SE 86780, I/A 3 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-41
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 120.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 20,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5261 , F 34, S 8, H SE 86780, I/A 3 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5261 , F 34, S 8, H SE 86780, I/A 2 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-41
Capital Anterior: | 60.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 40.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5261 , F 34, S 8, H SE 86780, I/A 2 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-163-41