BIOAQUA ENVIRONMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Francesc Macia, 35
Código Postal 08206
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BIOAQUA ENVIRONMENT SL
CIF B67450213
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 03/06/2019
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BIOAQUA ENVIRONMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIOAQUA ENVIRONMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campo Maseda Jose Jorge | Consejero | 26/11/2019 | 24/11/2020 |
Jimenez Marin Pablo | Secretario | 26/11/2019 | 24/11/2020 |
Jimenez Marin Pablo | Consejero | 26/11/2019 | 24/11/2020 |
Jimenez Martin Pablo | Liquidador | 24/11/2020 | 24/11/2020 |
Monne Llobet Marta | Consejero | 26/11/2019 | 24/11/2020 |
Salamero Ribes Francisco Javier | Presidente | 26/11/2019 | 24/11/2020 |
Salamero Ribes Francisco Javier | Consejero | 26/11/2019 | 24/11/2020 |
Salamero Ribes Francisco Javier | Consejero Delegado | 26/11/2019 | 24/11/2020 |
ACTOS BORME DE BIOAQUA ENVIRONMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47128 , F 168, S 8, H B 542102, I/A 3 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47128 , F 168, S 8, H B 542102, I/A 3 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-08
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47128 , F 168, S 8, H B 542102, I/A 3 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-08
- AV FRANCESC MACIA Num.35 (SABADELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47128 , F 168, S 8, H B 542102, I/A 2 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47128 , F 166, S 8, H B 542102, I/A 1 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-08
Dirección:CL VALENCIA NUM.281 P.2 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:03/06/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:FABRICACION, DISEÑO, PRODUCCION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION, EXPORTACION DE TODA CLASE DE MAQUINARIA, INSTALACIONES, EQUIPOS, MATERIALES Y ARTICULOS EN RELACION CON LA GESTION Y TRATAMIENTO DE AGUA, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47128 , F 166, S 8, H B 542102, I/A 1 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-08