BIOAPTER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Formentera, 3
Código Postal 28290
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social BIOAPTER SL
CIF B85087021
Capital Social 266707.0 Euros
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Fecha de Constitución 03/05/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BIOAPTER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIOAPTER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguiar Merino Juan Manuel | Apoderado | 20/02/2012 | 15/11/2017 |
INTEGRACION DE TECNICAS DE GESTION AUDITORES SLP | Auditor | 11/06/2010 | 15/11/2017 |
Lozano Gutierrez Laura | Apoderado | 20/02/2012 | 15/11/2017 |
Escolano Moyano Jose Miguel | Administrador Unico | 29/10/2012 | 09/04/2013 |
Aguiar Merino Juan Manuel | Presidente | 29/10/2012 | |
Aguiar Merino Juan Manuel | Consejero | 29/10/2012 | |
Arias Velazquez Raul | Consejero | 29/10/2012 | |
Carcasona Garcia Alfonso | Consejero | 15/02/2010 | 29/10/2012 |
Escolano Moyano Jose Miguel | Consejero | 01/02/2010 | 29/10/2012 |
Lozano Gutierrez Laura | Consejero | 05/08/2011 | 29/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BIOAPTER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29400 , F 138, S 8, H M 436039, I/A 18 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BIOAPTER SL
Nif:B85087021
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:4
Juez / Ponente:DOÑA FATIMA DURAN HINCHADO
Fecha de Resolución:09/12/2016
Número Procedimiento Concursal:739/2012
Datos Registrales:
Tomo:
29400
Libro:
0
Folio:
138
Hoja:
8-436039
Inscripción:
18
Fecha Inscripción15/11/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29400 , F 138, S 8, H M 436039, I/A 18 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BIOAPTER SL
Nif:B85087021
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:4
Juez / Ponente:DOÑA FATIMA DURAN HINCHADO
Fecha de Resolución:09/12/2016
Número Procedimiento Concursal:739/2012
Datos Registrales:
Tomo:
29400
Libro:
0
Folio:
138
Hoja:
8-436039
Inscripción:
18
Fecha Inscripción15/11/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29400 , F 138, S 8, H M 436039, I/A 18 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
- QUEDA CERRADA LA HOJA REGISTRAL DE LA SOCIEDAD Y CANCELADOS TODOS SUS ASIENTOS.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29400 , F 138, S 8, H M 436039, I/A 18 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BIOAPTER SL
Nif:B85087021
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:4
Juez / Ponente:DOÑA FATIMA DURAN HINCHADO
Fecha de Resolución:28/04/2015
Número Procedimiento Concursal:739/2012
Datos Registrales:
Tomo:
29400
Libro:
0
Folio:
137
Hoja:
8-436039
Inscripción:
B
Fecha Inscripción18/05/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29400 , F 137, S 8, H M 436039, I/A B (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-28
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29400 , F 136, S 8, H M 436039, I/A A (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BIOAPTER SL
Nif:B85087021
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:4
Juez / Ponente:DOÑA FATIMA DURAN HINCHADO
Fecha de Resolución:11/03/2013
Número Procedimiento Concursal:739/2012
Datos Registrales:
Tomo:
29400
Libro:
0
Folio:
136
Hoja:
8-436039
Inscripción:
A
Fecha Inscripción09/04/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29400 , F 136, S 8, H M 436039, I/A A (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BIOAPTER SL
Nif:B85087021
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:4
Juez / Ponente:DOÑA FATIMA DURAN HINCHADO
Fecha de Resolución:11/03/2013
Número Procedimiento Concursal:739/2012
Datos Registrales:
Tomo:
29400
Libro:
0
Folio:
136
Hoja:
8-436039
Inscripción:
A
Fecha Inscripción09/04/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29400 , F 136, S 8, H M 436039, I/A A (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29400 , F 136, S 8, H M 436039, I/A A (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 19. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29400 , F 136, S 8, H M 436039, I/A 17 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-28