BINURBA SL - EXTINGUIDA
Municipio Arroyo de la Encomienda
Provincia Girona
Razón Social BINURBA SL
CIF B47551668
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
VINCULACIONES DE BINURBA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BINURBA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrero Hermosa Catalina | Apoderado Solidario | 19/12/2008 | 20/10/2011 |
Miguel Fernandez Maira-iluminada | Apoderado Solidario | 19/12/2008 | 20/10/2011 |
Penido Lopez Jose Ramon | Apoderado Solidario | 19/12/2008 | 20/10/2011 |
Lopez Fernandez Marcos | Apoderado Solidario | 26/10/2009 |
ACTOS BORME DE BINURBA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1149 , F 68, S 8, H VA 16791, I/A 5 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-47
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1149 , F 68, S 8, H VA 16791, I/A 5 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-202-47
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-47
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-217-47
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1149 , F 68, S 8, H VA 16791, I/A 4 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-47
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1149 , F 67, S 8, H VA 16791, I/A 3 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-47