BINGOS MALAGUEÑOS SA - EXTINGUIDA
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social BINGOS MALAGUEÑOS SA
CIF A29116696
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BINGOS MALAGUEÑOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BINGOS MALAGUEÑOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Estany Espinalt Manuel Mateo | Administrador Unico | 03/02/2010 | 20/01/2016 |
Estany Espinalt Manuel Mateo | Liquidador | 20/01/2016 | 20/01/2016 |
Herrero Martin Jose Luis | Apoderado | 07/01/2009 | 20/01/2016 |
Lorente Exposito Ramon | Apoderado | 18/02/2010 | 20/01/2016 |
Garcia Ortiz De Zarate Francisco Asier | Apoderado | 18/02/2010 | 01/06/2012 |
Puyol Pineda Alberto | Administrador Unico | 25/09/2009 | 03/02/2010 |
Pelaez Valle Francisco Javier | Administrador Unico | 25/09/2009 | |
Cajal Udaeta Jaime | Apoderado Solidario | 16/06/2009 | |
Nievas Crespo Jesus | Apoderado | 16/06/2009 | |
Torres Lopez Jordi | Apoderado Solidario | 16/06/2009 |
ACTOS BORME DE BINGOS MALAGUEÑOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5475, L 4382, F 121, S 8, H MA 7536, I/A 24 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5475, L 4382, F 121, S 8, H MA 7536, I/A 24 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5475, L 4382, F 121, S 8, H MA 7536, I/A 24 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5475, L 4382, F 121, S 8, H MA 7536, I/A 24 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-29
- Autorización expresa al administrador unico para que pueda dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de la sociedad por cuenta ajena.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765, L 2676, F 118, S 8, H MA 7536, I/A 23 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765, L 2676, F 118, S 8, H MA 7536, I/A 23 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765, L 2676, F 118, S 8, H MA 7536, I/A 22 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-146-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-141-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765, L 2676, F 117, S 8, H MA 7536, I/A 21 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-29