BINGO LARA SA - EXTINGUIDA
Provincia Soria
Razón Social BINGO LARA SA
CIF A42016493
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Jose Ballesteros Requejo
VINCULACIONES DE BINGO LARA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BINGO LARA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ivan Lopez Medina | Apoderado | 30/11/2016 | 14/03/2019 |
Jose Ballesteros Requejo | Administrador Unico | 11/02/2019 | 14/03/2019 |
Rafael Angel Vaquero Luis | Apoderado | 30/11/2016 | 14/03/2019 |
David Ballesteros Casas | Administrador Unico | 29/01/2019 | 11/02/2019 |
Coello Carretero Rafael | Administrador Unico | 24/11/2011 | 29/01/2019 |
Antolin Garcia Fernando | Administrador Unico | 24/11/2011 |
ACTOS BORME DE BINGO LARA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206, L 155, F 125, S 8, H SO 443, I/A 17 1 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-42
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206, L 155, F 125, S 8, H SO 443, I/A 17 1 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-42
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206, L 155, F 125, S 8, H SO 443, I/A 16 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-42
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206, L 155, F 125, S 8, H SO 443, I/A 16 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-42
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206, L 155, F 125, S 8, H SO 443, I/A 15 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-42
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206, L 155, F 125, S 8, H SO 443, I/A 15 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-42
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206, L 155, F 125, S 8, H SO 443, I/A 14 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-42
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 71, L 18, F 104, S 8, H SO 443, I/A 13 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-42
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 71, L 18, F 104, S 8, H SO 443, I/A 12 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-42
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2012)
CVE: BORME-B-2012-41-42