BILLAR POOL CAPITAN HAYA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Poeta Joan Maragall, 49
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social BILLAR POOL CAPITAN HAYA SL
CIF B83243360
Capital Social 15406.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
Auditor CEA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE BILLAR POOL CAPITAN HAYA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BILLAR POOL CAPITAN HAYA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEA AUDITORES SL | Auditor | 29/04/2009 | 12/02/2018 |
Perez Gil Martin Miguel | Liquidador | 23/11/2017 | 12/02/2018 |
Perez Gil Martin Miguel | Administrador Unico | 28/06/2012 | 23/11/2017 |
Garcia De Lara Antonio | Administrador Solidario | 28/06/2012 | |
MAKE POOL SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 28/06/2012 | |
Werd Ruiz Cesar | Representante | 28/06/2012 |
ACTOS BORME DE BILLAR POOL CAPITAN HAYA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17698 , F 124, S 8, H M 304781, I/A 6 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17698 , F 124, S 8, H M 304781, I/A 5 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17698 , F 124, S 8, H M 304781, I/A 5 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17698 , F 124, S 8, H M 304781, I/A 5 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 7. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17698 , F 124, S 8, H M 304781, I/A 4 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 12.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 15.406,00 | Euros |
Porcentaje: | 412,51 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17698 , F 124, S 8, H M 304781, I/A 4 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17698 , F 123, S 8, H M 304781, I/A 3 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17698 , F 123, S 8, H M 304781, I/A 3 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17698 , F 123, S 8, H M 304781, I/A 3 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-28
- NOMBRAMIENTO DE AUDITOR CONFORME AL ARTICULO 359 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL EN LA SOCIEDAD CEA AUDITORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17698 , F 123, S 8, H M 304781, I/A 2 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-89-28