BIKON SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Industria, 1
Código Postal 08980
Municipio Sant Feliu de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social BIKON SA
CIF A08724189
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BIKON SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIKON SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA | Administrador Concursal | 04/11/2013 | |
Franco Corrons Pedro | Administrador Concursal | 30/04/2009 | 04/11/2013 |
Garcia Marques Antonio | Administrador Concursal | 30/04/2009 | 04/11/2013 |
Yus Respaldiza Jose Luis | REP.ADM.CONC | 13/08/2009 | 04/11/2013 |
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA | Administrador Concursal | 13/08/2009 | 01/07/2010 |
Casa Casas Jordi | Administrador Unico | 12/02/2009 | 12/04/2010 |
Casa Casas Jordi | Secretario | 12/02/2009 | |
Casa Casas Jordi | Consejero | 12/02/2009 | |
Casa Casas Jordi | Consejero Delegado | 12/02/2009 | |
FENISOL SL | Presidente | 12/02/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BIKON SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26430 , F 212, S 8, H B 47692, I/A 27 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 188/2009, AUTO FIRME DE FECHA 27/09/2013, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26430 , F 212, S 8, H B 47692, I/A 27 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26430 , F 212, S 8, H B 47692, I/A 27 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26430 , F 212, S 8, H B 47692, I/A 26 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 188/2009 SECCION 1 D, AUTO FIRME DE FECHA 12 DE MARZO DE 2.010, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26430 , F 212, S 8, H B 47692, I/A 26 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26430 , F 212, S 8, H B 47692, I/A 26 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26328 , F 10, S 8, H B 47692, I/A 25 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 188/2009 SECCION D, ES AUTO FIRME DE FECHA 5 DE MARZO DE 2009, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26328 , F 9, S 8, H B 47692, I/A 24 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26328 , F 9, S 8, H B 47692, I/A 24 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-08