BIGENOMIX SL - EXTINGUIDA
Dirección social RONDA NARCISO MONTURIOL 11B - PARQUE TECNOLOGICO
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Razón Social BIGENOMIX SL
CIF B87620530
Capital Social 6.5539041E7 Euros
Actividad Investigación y desarrollo experimental en biotecnología
Fecha de Constitución 27/07/2016
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario MENDEL BIDCO SL
VINCULACIONES DE BIGENOMIX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIGENOMIX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cagigas Benlloch Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/05/2020 | 28/07/2020 |
Gutierrez Churtichaga Francisco | Consejero | 21/11/2016 | 28/07/2020 |
Jimenez Moreno David | Presidente | 26/07/2019 | 28/07/2020 |
Jimenez Moreno David | Consejero | 26/07/2019 | 28/07/2020 |
Jimenez Moreno David | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/05/2020 | 28/07/2020 |
Madonia Fabrice | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/05/2020 | 28/07/2020 |
MENDEL BIDCO SL | Socio Unico | 05/09/2019 | 28/07/2020 |
Piñeiro Iglesias Jose Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/05/2020 | 28/07/2020 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 16/05/2017 | 28/07/2020 |
Sende Gonzalez Emma | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/05/2020 | 28/07/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BIGENOMIX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10821, L 8100, F 20, S 8, H V 192714, I/A 4 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10821, L 8100, F 20, S 8, H V 192714, I/A 4 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-46
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10821, L 8100, F 20, S 8, H V 192714, I/A 4 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-46
- RONDA NARCISO MONTURIOL 11B - PARQUE TECNOLOGICO (PATERNA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10821, L 8100, F 17, S 8, H V 192714, I/A 2 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10821, L 8100, F 17, S 8, H V 192714, I/A 3 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10821, L 8100, F 17, S 8, H V 192714, I/A 3 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-46
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35037 , F 191, S 8, H M 630130, I/A 7 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35037 , F 191, S 8, H M 630130, I/A 6 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 7 y 20 DE LOS ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35037 , F 190, S 8, H M 630130, I/A 5 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35037 , F 190, S 8, H M 630130, I/A 5 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-28