BIERO TORRENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bunyol, 17
Código Postal 46901
Municipio Torrent
Provincia Valencia
Razón Social BIERO TORRENT SL
CIF B40584187
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 09/05/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario RICARDO MURRIA SL
VINCULACIONES DE BIERO TORRENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIERO TORRENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Murria Arevalo Ricardo Vicente | Liquidador Unico | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
RICARDO MURRIA SL | Socio Unico | 16/09/2019 | 23/11/2022 |
RICARDO MURRIA SL | Administrador Unico | 14/05/2019 | 23/11/2022 |
ACTOS BORME DE BIERO TORRENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10669, L 7950, F 110, S 8, H V 187671, I/A 3 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10669, L 7950, F 110, S 8, H V 187671, I/A 3 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10669, L 7950, F 110, S 8, H V 187671, I/A 3 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10669, L 7950, F 110, S 8, H V 187671, I/A 3 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10669, L 7950, F 110, S 8, H V 187671, I/A 3 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10669, L 7950, F 110, S 8, H V 187671, I/A 2 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-46
- Se designa como persona física representante del Administrador único designado "RICARDO MURRIA, SOCIEDAD LIMITADA" UNIPERSONAL, a DON RICARDO-VICENTE MURRIA AREVALO, con DNI 22549679-L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10669, L 7950, F 109, S 8, H V 187671, I/A 1 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10669, L 7950, F 109, S 8, H V 187671, I/A 1 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-46
Dirección:C/ BUÑOL 17 (TORRENT)
Comienzo de operaciones:09/05/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Explotación y gestión de bares, cervecerías, discotecas, cafeterías y cualesquiera otra actividad relacionada con la hostelería y restauración. Comercio al por mayor y menor de bebidas, importación y exportación. Las actividades integrantes del objeto social, podrán ser desarrolladas, total o parcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10669, L 7950, F 109, S 8, H V 187671, I/A 1 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-46