BIERKOVUT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl La Rambla, 88
Código Postal 08002
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social BIERKOVUT SL
CIF B61180865
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BIERKOVUT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIERKOVUT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acevedo Albert Bernardo | Apoderado | 03/03/2011 | 25/10/2013 |
Burcet Orte Maria Antonia | Apoderado | 03/03/2011 | 25/10/2013 |
Leal Ledesma Isabel | Apoderado | 03/03/2011 | 25/10/2013 |
Leal Soriano Adriana | Apoderado | 03/03/2011 | 25/10/2013 |
Pedreño Vargas Laura | Administrador Concursal | 06/05/2011 | 25/10/2013 |
Varela Garcia Marisol | Apoderado | 03/03/2011 | 25/10/2013 |
Leal Soriano Adriana | Administrador Unico | 31/03/2011 | 03/09/2012 |
Burcet Orte Maria Antonia | Consejero | 03/03/2011 | 31/03/2011 |
Leal Ledesma Isabel | Presidente | 03/11/2010 | 31/03/2011 |
Leal Ledesma Isabel | Consejero | 03/11/2010 | 31/03/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BIERKOVUT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42189 , F 215, S 8, H B 147450, I/A 24 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 46/2011, AUTO FIRME DE FECHA 06/09/2013, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42189 , F 215, S 8, H B 147450, I/A 24 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42189 , F 215, S 8, H B 147450, I/A 24 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 46/2011, AUTO FIRME DE FECHA 11/06/2012, POR EL QUESE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42189 , F 215, S 8, H B 147450, I/A 23 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42189 , F 215, S 8, H B 147450, I/A 22 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 46/2011, AUTO FIRME DE FECHA 20/12/2011, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42189 , F 215, S 8, H B 147450, I/A 22 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42189 , F 215, S 8, H B 147450, I/A 22 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 46/2011 D SECCION 1, AUTO FIRME DE FECHA 07 DE FEBRERODE 2011, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42189 , F 213, S 8, H B 147450, I/A 21 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42189 , F 213, S 8, H B 147450, I/A 21 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-08