BIERAIKIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DONOSTI IBILBIDEA Nº 84
Código Postal 20115
Municipio Astigarraga
Provincia Gipuzkoa
Razón Social BIERAIKIN SL
CIF B20845186
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 04/06/2004
Página Web www.bieraikin.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garmendia Olarra Patxi Xabier
VINCULACIONES DE BIERAIKIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIERAIKIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garmendia Olarra Patxi Xabier | Socio Unico | 11/08/2023 | 23/11/2023 |
Garmendia Olarra Patxi Xabier | Administrador Unico | 10/02/2023 | 23/11/2023 |
Garmendia Olarra Patxi Xabier | Socio único | 23/11/2023 | |
Garmendia Olarra Patxi Xabier | Administrador Solidario | 10/02/2023 | |
Yarzabal Retegui Joseba Andoni | Administrador Solidario | 10/02/2023 |
ACTOS BORME DE BIERAIKIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 91, S 8, H SS 24151, I/A 5 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 91, S 8, H SS 24151, I/A 5 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-20
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 91, S 8, H SS 24151, I/A 5 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 91, S 8, H SS 24151, I/A 4 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 90, S 8, H SS 24151, I/A 3 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-20
Capital Anterior: | 1.550,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.550,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 90, S 8, H SS 24151, I/A 3 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-20
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.550,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.550,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 90, S 8, H SS 24151, I/A 3 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 90, S 8, H SS 24151, I/A 3 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 90, S 8, H SS 24151, I/A 3 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-20
- AVDA DONOSTI IBILBIDEA Nº 84 (ASTIGARRAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 90, S 8, H SS 24151, I/A 2 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-20