BIENCOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pico de la Miel, 2
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BIENCOR SL
CIF B80976939
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BIENCOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIENCOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortes Breton Juan Maria | Administrador Solidario | 12/12/2014 | 06/11/2017 |
Cortes Breton Juan Maria | Liquidador | 06/11/2017 | 06/11/2017 |
Cortes Breton Maria Dolores | Administrador Solidario | 12/12/2014 | 06/11/2017 |
Breton Abad Maria Dolores | Administrador Solidario | 12/12/2014 | |
Cortes Fernandez Juan Maria | Administrador Solidario | 12/12/2014 |
ACTOS BORME DE BIENCOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15006 , F 134, S 8, H M 138592, I/A 7 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15006 , F 134, S 8, H M 138592, I/A 7 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15006 , F 134, S 8, H M 138592, I/A 7 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15006 , F 134, S 8, H M 138592, I/A 7 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
- C/ PICO DE LA MIEL 2 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15006 , F 134, S 8, H M 138592, I/A 6 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15006 , F 134, S 8, H M 138592, I/A 6 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15006 , F 134, S 8, H M 138592, I/A 6 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15006 , F 134, S 8, H M 138592, I/A 6 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-222-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-209-28