BIDADIS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serapio Mugica, 5
Código Postal 20302
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social BIDADIS SA
CIF A20122990
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario UNIALCO SL
VINCULACIONES DE BIDADIS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIDADIS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez De Barrena Bermejo Jose Ramon | Administrador Solidario | 02/10/2009 | 18/02/2011 |
Fernandez De Barrena Villagarcia Angel | Administrador Solidario | 11/02/2009 | 18/02/2011 |
UNIALCO SL | Socio Unico | 02/10/2009 | 18/02/2011 |
Aguirre Retegui Matias | Apoderado Solidario | 02/10/2009 | |
Aguirre Retegui Matias | Administrador Solidario | 11/02/2009 | 02/10/2009 |
ACTOS BORME DE BIDADIS SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-46-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 95, S 8, H SS 3600, I/A 11 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 95, S 8, H SS 3600, I/A 11 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 95, S 8, H SS 3600, I/A 11 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-61-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 95, S 8, H SS 3600, I/A 10 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 95, S 8, H SS 3600, I/A 9 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 95, S 8, H SS 3600, I/A 9 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 95, S 8, H SS 3600, I/A 9 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 95, S 8, H SS 3600, I/A 9 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-20