BICIENE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Loreto, 13
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BICIENE SL
CIF B66007006
Capital Social 25000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
Fecha de Constitución 26/03/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BICIENE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BICIENE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Muntane David | Administrador Unico | 26/08/2015 | 03/02/2022 |
Garcia Muntane David | Liquidador | 03/02/2022 | 03/02/2022 |
Miranda Rodrigo Diego | Administrador Unico | 23/04/2013 | 26/08/2015 |
ACTOS BORME DE BICIENE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43728 , F 29, S 8, H B 436650, I/A 3 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43728 , F 29, S 8, H B 436650, I/A 3 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43728 , F 29, S 8, H B 436650, I/A 3 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-08
- CL LORETO Num.13 P.4 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43728 , F 29, S 8, H B 436650, I/A 2 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: SPAIN ASSETS LIQUIDATION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43728 , F 29, S 8, H B 436650, I/A 2 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43728 , F 29, S 8, H B 436650, I/A 2 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43728 , F 29, S 8, H B 436650, I/A 2 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43728 , F 28, S 8, H B 436650, I/A 1 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
Dirección:CL ROSSELLO Num.222 P.3 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:26/03/13
Capital:25.000,00 Euros
Objeto social:LA ADQUISICION,COMPRAVENTA,DISTRIBUCION Y ALQUILER DE BICICLETAS ELECTRICAS,POR CUENTA PROPIA O A TRAVES DE TERCEROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43728 , F 28, S 8, H B 436650, I/A 1 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08