BIBLIOTECAS BCI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl del Mar, 9
Código Postal 08349
Municipio Cabrera de Mar
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BIBLIOTECAS BCI SA
CIF A60923596
Capital Social 576359.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BIBLIOTECAS BCI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIBLIOTECAS BCI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anders Noergaard | Liquidador | 14/04/2014 | 14/04/2014 |
Anders Noergaard | Consejero | 28/04/2011 | 14/04/2014 |
Lars Werner Hansen | Secretario | 06/08/2012 | 14/04/2014 |
Lars Werner Hansen | Consejero | 06/08/2012 | 14/04/2014 |
Michael Stigaard Kjeldsen | Presidente | 28/04/2011 | 14/04/2014 |
Michael Stigaard Kjeldsen | Consejero | 28/04/2011 | 14/04/2014 |
Michael Stigaard Kjeldsen | Consejero Delegado | 28/04/2011 | 14/04/2014 |
SERVEIS PROFESSIONALS D'AUDITORIA I CONSULTORIA SL | Auditor | 10/02/2012 | 14/04/2014 |
Don Lars Werner Hansen | Secretario No Consejero | 28/04/2011 | 06/08/2012 |
Kjell Hugo Granelli | Consejero | 28/04/2011 | 06/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BIBLIOTECAS BCI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33012 , F 9, S 8, H B 136341, I/A 20 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33012 , F 9, S 8, H B 136341, I/A 20 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33012 , F 9, S 8, H B 136341, I/A 20 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-08
- CL DEL MAR Num.9 (CABRERA DE MAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33012 , F 8, S 8, H B 136341, I/A 19 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33012 , F 8, S 8, H B 136341, I/A 19 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-08
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33012 , F 8, S 8, H B 136341, I/A 19 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-08
Capital Anterior: | 126.210,00 | Euros |
Aumento de capital: | 450.149,00 | Euros |
Capital Actual: | 576.359,00 | Euros |
Porcentaje: | 356,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33012 , F 7, S 8, H B 136341, I/A 18 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33012 , F 7, S 8, H B 136341, I/A 17 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- CAMBIO DE DENOMINACION DEL SOCIO UNICO PASANDO A DENOMINARSE "LAMMULTS BIBLIOTEKSDESING A/S"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33012 , F 6, S 8, H B 136341, I/A 16 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08