BHOGA YOGA WEAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Mossén Sorell, 9
Código Postal 46003
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social BHOGA YOGA WEAR SL
CIF B98357965
Capital Social 12159.0 Euros
Fecha de Constitución 10/06/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BHOGA YOGA WEAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BHOGA YOGA WEAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Hernando Silvia | Liquidador Unico | 23/03/2022 | 23/03/2022 |
Gonzalez Hernando Silvia | Administrador Unico | 15/03/2022 | 23/03/2022 |
Gonzalez Hernando Silvia | Administrador Solidario | 07/07/2011 | 04/03/2022 |
Llinares Salas Javier | Administrador Solidario | 07/07/2011 | 04/03/2022 |
ACTOS BORME DE BHOGA YOGA WEAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9348, L 6630, F 98, S 8, H V 144382, I/A 5 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9348, L 6630, F 98, S 8, H V 144382, I/A 5 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9348, L 6630, F 98, S 8, H V 144382, I/A 5 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9348, L 6630, F 98, S 8, H V 144382, I/A 5 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9348, L 6630, F 98, S 8, H V 144382, I/A 5 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9348, L 6630, F 97, S 8, H V 144382, I/A 4 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9348, L 6630, F 97, S 8, H V 144382, I/A 4 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9348, L 6630, F 97, S 8, H V 144382, I/A 3 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-46
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 9.059,00 | Euros |
Capital Actual: | 12.159,00 | Euros |
Porcentaje: | 292,23 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9348, L 6630, F 97, S 8, H V 144382, I/A 2 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9348, L 6630, F 96, S 8, H V 144382, I/A 1 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-46