BGR CORPORATION PACIFIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel Angel, 16
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BGR CORPORATION PACIFIC SL
CIF B88640842
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 25/05/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario Janeiro Rodriguez Jose Juan
VINCULACIONES DE BGR CORPORATION PACIFIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BGR CORPORATION PACIFIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Janeiro Rodriguez Jose Juan | Administrador Unico | 07/09/2020 | 30/11/2021 |
Janeiro Rodriguez Jose Juan | Socio Unico | 07/09/2020 | 30/11/2021 |
Janeiro Rodriguez Jose Juan | Liquidador | 30/11/2021 | 30/11/2021 |
BLT LAW AND TAX SL | Socio Unico | 10/07/2020 | 07/09/2020 |
Garrido Picon Alfonso | Administrador Unico | 10/07/2020 | 07/09/2020 |
ACTOS BORME DE BGR CORPORATION PACIFIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40610 , F 115, S 8, H M 720671, I/A 4 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40610 , F 115, S 8, H M 720671, I/A 4 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40610 , F 115, S 8, H M 720671, I/A 4 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40610 , F 115, S 8, H M 720671, I/A 4 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40610 , F 115, S 8, H M 720671, I/A 3 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
- Actividades de consultoría de gestión empresarial. Consultoría financiera y legal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40610 , F 114, S 8, H M 720671, I/A 2 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40610 , F 114, S 8, H M 720671, I/A 2 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40610 , F 114, S 8, H M 720671, I/A 2 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40610 , F 112, S 8, H M 720671, I/A 1 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40610 , F 112, S 8, H M 720671, I/A 1 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28