BETTYMOVIL AFRICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Tibidabo, 15
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BETTYMOVIL AFRICA SL
CIF B65156671
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 02/07/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BETTYMOVIL AFRICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BETTYMOVIL AFRICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Costantino Pes | Liquidador | 11/01/2016 | 11/01/2016 |
Olivier Alfred Paul Cauro | Secretario | 08/09/2009 | 11/01/2016 |
Olivier Alfred Paul Cauro | Apoderado | 08/09/2009 | 11/01/2016 |
Olivier Alfred Paul Francois Cauro | Consejero | 31/08/2009 | 11/01/2016 |
Papa James Sene | Presidente | 08/09/2009 | 11/01/2016 |
Papa James Sene | Consejero Delegado | 08/09/2009 | 11/01/2016 |
Papa James Sene | Consejero | 31/08/2009 | 11/01/2016 |
Pierre Christophe Sicot | Consejero | 31/08/2009 | 11/01/2016 |
Ingla Mas Marc | Consejero | 31/08/2009 | 26/09/2013 |
ACTOS BORME DE BETTYMOVIL AFRICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41416 , F 8, S 8, H B 393403, I/A 6 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41416 , F 8, S 8, H B 393403, I/A 6 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41416 , F 8, S 8, H B 393403, I/A 6 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41416 , F 7, S 8, H B 393403, I/A 5 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD.SOCIO UNICO:INTERNATIONAL MOBILE SPORTSBOOK COMPANY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41416 , F 7, S 8, H B 393403, I/A 4 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
- AV TIBIDABO Num.15 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41416 , F 7, S 8, H B 393403, I/A 3 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-08
Apoderado
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41416 , F 4, S 8, H B 393403, I/A 2 (08/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-179-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41416 , F 1, S 8, H B 393403, I/A 1 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-08