BETONRESER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Caleta de Velez, 5
Código Postal 29196
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social BETONRESER SL
CIF B92916196
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 14/02/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BETONRESER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BETONRESER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Martin Pedro | Administrador Solidario | 18/04/2012 | 24/09/2019 |
Fernandez Martin Pedro | Liquidador Solidario | 24/09/2019 | 24/09/2019 |
Padilla Marin Manuel | Administrador Solidario | 18/04/2012 | 24/09/2019 |
Padilla Marin Manuel | Apoderado Solidario | 24/09/2019 | |
Padilla Marin Manuel | Liquidador Solidario | 24/09/2019 | 24/09/2019 |
Fernandez Martin Pedro | Administrador Unico | 18/04/2012 | |
Pino Muñoz Diego Manuel | Apoderado Solidario | 31/03/2009 |
ACTOS BORME DE BETONRESER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476, L 3385, F 22, S 8, H MA 96207, I/A 5 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476, L 3385, F 22, S 8, H MA 96207, I/A 5 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-29
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476, L 3385, F 22, S 8, H MA 96207, I/A 5 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476, L 3385, F 22, S 8, H MA 96207, I/A 5 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476, L 3385, F 22, S 8, H MA 96207, I/A 5 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-29
- C/ CALETA DE VELEZ 5 - POLIGONO INDUSTRIAL SANTA T (MALAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476, L 3385, F 22, S 8, H MA 96207, I/A 4 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476, L 3385, F 22, S 8, H MA 96207, I/A 4 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476, L 3385, F 22, S 8, H MA 96207, I/A 4 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476, L 3385, F 22, S 8, H MA 96207, I/A 4 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-154-29