BETONCONT SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ JUPITER - NAVE 6. POLIGONO INDUSTRIAL DE LOS V
Municipio Villares de la Reina
Provincia Salamanca
Razón Social BETONCONT SL
CIF B37515715
Capital Social 65390.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 04/04/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Alvarez Rodriguez Antonio
VINCULACIONES DE BETONCONT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BETONCONT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Rodriguez Antonio | Socio Unico | 25/07/2014 | 10/05/2018 |
Alvarez Rodriguez Antonio | Administrador Unico | 25/07/2014 | 10/05/2018 |
Alvarez Rodriguez Antonio | Liquidador | 10/05/2018 | 10/05/2018 |
Carracedo Alvarez Miguel | Administrador Unico | 23/10/2013 | 25/07/2014 |
Lopez Fernandez Monica | Administrador Unico | 07/05/2012 | 23/10/2013 |
ACTOS BORME DE BETONCONT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 55, S 8, H SA 14296, I/A 7 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-37
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 55, S 8, H SA 14296, I/A 7 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-37
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 55, S 8, H SA 14296, I/A 7 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-37
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 55, S 8, H SA 14296, I/A 7 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 55, S 8, H SA 14296, I/A 6 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 55, S 8, H SA 14296, I/A 6 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-37
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 54, S 8, H SA 14296, I/A 5 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-37
Capital Anterior: | 24.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 41.390,00 | Euros |
Capital Actual: | 65.390,00 | Euros |
Porcentaje: | 172,46 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 54, S 8, H SA 14296, I/A 4 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-37
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 24.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 500,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 53, S 8, H SA 14296, I/A 3 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 53, S 8, H SA 14296, I/A 2 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-37