BETON DEL NORTE SL
Dirección social Calle Jose Gil Cavez, 3
Código Postal 22005
Municipio Huesca
Provincia Huesca
Mapa Ver Mapa
Razón Social BETON DEL NORTE SL
CIF B99245417
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra
Fecha de Constitución 30/04/2009
Teléfono 97 675 77 46
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garcia Ayala Miguel
Propietario Sebastian Porroche Jose Maria
ORGANIGRAMA DE BETON DEL NORTE SL
VINCULACIONES DE BETON DEL NORTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BETON DEL NORTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Ayala Miguel | Administrador Unico | 15/11/2023 | |
Lopez Mansilla Ana Maria | Apoderado | 21/02/2023 | |
Sebastian Porroche Jose Maria | Socio Unico | 04/06/2009 |
ACTOS BORME DE BETON DEL NORTE SL
- C/ JOSE GIL CAVEZ 3 BAJOS (HUESCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709 , F 220, S 8, H HU 15474, I/A 2 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-22
- CESE DE DOÑA EVA MARIA NOYA RUFAS COMO REPRESENTANTE PERSONA FISICA DEL ADMINISTRADOR UNICO, LA ENTIDAD "EVAMA BUILDING, SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43172 , F 57, S 8, H M 762851, I/A 4 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43172 , F 57, S 8, H M 762851, I/A 4 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43172 , F 57, S 8, H M 762851, I/A 4 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43172 , F 57, S 8, H M 762851, I/A 3 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
- C/ INFANTA MERCEDES 13 - ENTRESUELO (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43172 , F 57, S 8, H M 762851, I/A 2 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 162, S 8, H Z 48686, I/A 2 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 162, S 8, H Z 48686, I/A 2 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 161, S 8, H Z 48686, I/A 1 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 161, S 8, H Z 48686, I/A 1 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-50