BETA GESTION DE ACTIVOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Goya, 30
Código Postal 46018
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social BETA GESTION DE ACTIVOS SL
CIF B98525736
Capital Social 335475.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 07/03/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BETA GESTION DE ACTIVOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BETA GESTION DE ACTIVOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llopis Garcia Javier | Liquidador Unico | 23/01/2024 | 23/01/2024 |
Llopis Garcia Javier | Administrador Unico | 10/06/2022 | 23/01/2024 |
Ripoll Costa Jose Maria | Apoderado | 30/06/2022 | 23/01/2024 |
Ripoll Costa Jose Maria | Administrador Unico | 18/04/2013 | 10/06/2022 |
Varea Celimendiz Jose Francisco | Apoderado | 12/06/2014 | 05/06/2017 |
Ripoll Costa Jose Maria | Socio Unico | 18/04/2013 | 24/06/2014 |
Varea Celimendiz Jose Francisco | Apoderado | 20/05/2014 | 02/06/2014 |
ACTOS BORME DE BETA GESTION DE ACTIVOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9617, L 6899, F 73, S 8, H V 153521, I/A 11 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9617, L 6899, F 73, S 8, H V 153521, I/A 11 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9617, L 6899, F 73, S 8, H V 153521, I/A 11 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9617, L 6899, F 73, S 8, H V 153521, I/A 11 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9617, L 6899, F 73, S 8, H V 153521, I/A 11 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9617, L 6899, F 73, S 8, H V 153521, I/A 10 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9617, L 6899, F 72, S 8, H V 153521, I/A 9 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9617, L 6899, F 72, S 8, H V 153521, I/A 9 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9617, L 6899, F 72, S 8, H V 153521, I/A 8 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-46
Capital Anterior: | 311.825,00 | Euros |
Aumento de capital: | 23.650,00 | Euros |
Capital Actual: | 335.475,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,58 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9617, L 6899, F 72, S 8, H V 153521, I/A 7 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-46