BESTEIROS INVERSIONES SL - EN SITUACION CONCURSAL
Dirección social Rua Nueva, 26
Código Postal 15003
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social BESTEIROS INVERSIONES SL
CIF B70413448
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 09/05/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Fernandez Pazos Francisco Manuel
ORGANIGRAMA DE BESTEIROS INVERSIONES SL
VINCULACIONES DE BESTEIROS INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BESTEIROS INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Pazos Francisco Manuel | Administrador Unico | 10/03/2016 | |
Pazos Moure Jose Manuel | Apoderado Solidario | 10/03/2016 | |
Pazos Pazos Francisco Manuel | Apoderado Solidario | 10/03/2016 |
ACTOS BORME DE BESTEIROS INVERSIONES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BESTEIROS INVERSIONES SL
Nif:B70413448
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE A CORUÑA
Juez / Ponente:MARIA SALOME MARTINEZ BOUZAS
Parte Dispositiva:
Anotación preventiva de la declaración de concurso voluntario, abreviado y suspensión, disolución de la sociedad, cese de los administradores sociales y apertura de la fase de liquidación.-
Fecha de Resolución:08/06/2022
Número Procedimiento Concursal:104/2022
Datos Registrales:
Tomo:
3515
Libro:
0
Folio:
217
Hoja:
8-51470
Inscripción:
A
Fecha Inscripción18/07/2022
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 217, S 8, H C 51470, I/A A (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BESTEIROS INVERSIONES SL
Nif:B70413448
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE A CORUÑA
Juez / Ponente:MARIA SALOME MARTINEZ BOUZAS
Fecha de Resolución:08/06/2022
Número Procedimiento Concursal:104/2022
Datos Registrales:
Tomo:
3515
Libro:
0
Folio:
217
Hoja:
8-51470
Inscripción:
A
Fecha Inscripción18/07/2022
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 217, S 8, H C 51470, I/A A (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BESTEIROS INVERSIONES SL
Nif:B70413448
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE A CORUÑA
Juez / Ponente:MARIA SALOME MARTINEZ BOUZAS
Parte Dispositiva:
Anotación preventiva de la declaración de concurso voluntario, abreviado y suspensión, disolución de la sociedad, cese de los administradores sociales y apertura de la fase de liquidación.-
Fecha de Resolución:08/06/2022
Número Procedimiento Concursal:104/2022
Datos Registrales:
Tomo:
3515
Libro:
0
Folio:
217
Hoja:
8-51470
Inscripción:
A
Fecha Inscripción18/07/2022
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 217, S 8, H C 51470, I/A A (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-15
- Declaración de insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 217, S 8, H C 51470, I/A I4N2 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-15
- Declaración de insolvencia provisional, con el nº 1/2021, por el Xdo. Do Social n 6.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 217, S 8, H C 51470, I/AI4NM1 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 217, S 8, H C 51470, I/A 4 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 216, S 8, H C 51470, I/A 3 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 216, S 8, H C 51470, I/A 3 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 216, S 8, H C 51470, I/A 3 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 216, S 8, H C 51470, I/A 2 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-15