BERTON DECORACIONES SL - EXTINGUIDA
Municipio Narón
Provincia A Coruña
Razón Social BERTON DECORACIONES SL
CIF B15449853
Actividad Otro acabado de edificios
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BERTON DECORACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BERTON DECORACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Senra German | Liquidador | 15/02/2018 | 15/02/2018 |
Sanchez Garcia Juan Luis | Administrador Unico | 01/07/2013 | 15/02/2018 |
Gomez Santiago Juan Antonio | Administrador Unico | 06/06/2013 | 01/07/2013 |
Gomez Santiago Juan Antonio | Administrador Solidario | 06/06/2013 | |
Vazquez Santamariña Manuel | Administrador Solidario | 06/06/2013 |
ACTOS BORME DE BERTON DECORACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 47, S 8, H C 10735, I/A 6 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 47, S 8, H C 10735, I/A 6 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 47, S 8, H C 10735, I/A 6 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 47, S 8, H C 10735, I/A 6 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 47, S 8, H C 10735, I/A 5 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 47, S 8, H C 10735, I/A 5 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 47, S 8, H C 10735, I/A 4 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 47, S 8, H C 10735, I/A 4 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 47, S 8, H C 10735, I/A 4 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-15