BERSE PROYECTOS SL - EXTINGUIDA
Provincia Cáceres
Razón Social BERSE PROYECTOS SL
CIF B10331460
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 25/04/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BERSE PROYECTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BERSE PROYECTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bermejo Barra Jose Maria | Apoderado | 12/04/2012 | 13/04/2018 |
Bermejo Barra Jose Maria | Liquidador | 13/04/2018 | 13/04/2018 |
Bermejo Barra Jose Maria | Administrador Unico | 11/04/2014 | 13/04/2018 |
Bermejo Barra Jose Maria | Apoderado | 16/03/2010 | 13/04/2018 |
Bermejo Serrano Jose Maria | Administrador Unico | 26/01/2012 | 11/04/2014 |
Bermejo Barra Jose Maria | Administrador Unico | 16/12/2010 | 26/01/2012 |
Serrano Lera Maria Del Carmen | Administrador Unico | 16/12/2010 |
ACTOS BORME DE BERSE PROYECTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685, L 513, F 191, S 8, H CC 8512, I/A 7 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685, L 513, F 191, S 8, H CC 8512, I/A 7 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-10
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación social.- La sociedad se denomina Berse Proyectos SL en Liquidación.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685, L 513, F 191, S 8, H CC 8512, I/A 7 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-10
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685, L 513, F 191, S 8, H CC 8512, I/A 7 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685, L 513, F 191, S 8, H CC 8512, I/A 7 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685, L 513, F 191, S 8, H CC 8512, I/A 6 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685, L 513, F 191, S 8, H CC 8512, I/A 6 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-10
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685, L 513, F 189, S 8, H CC 8512, I/A 5 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685, L 513, F 189, S 8, H CC 8512, I/A 4 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685, L 513, F 189, S 8, H CC 8512, I/A 4 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-10