BERGER HILLS ART GALLERY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Paris, 162
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BERGER HILLS ART GALLERY SL
CIF B65367138
Capital Social 308000.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 25/06/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BERGER HILLS ART GALLERY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BERGER HILLS ART GALLERY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fuentes Montiel Maria Jose | Liquidador | 07/03/2017 | 07/03/2017 |
Fuentes Montiel Maria Jose | Administrador Solidario | 15/07/2010 | 07/03/2017 |
Vallcorba Plana Magi | Liquidador | 07/03/2017 | 07/03/2017 |
Vallcorba Plana Magi | Administrador Solidario | 15/07/2010 | 07/03/2017 |
ACTOS BORME DE BERGER HILLS ART GALLERY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42016 , F 222, S 8, H B 399249, I/A 5 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42016 , F 222, S 8, H B 399249, I/A 5 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42016 , F 222, S 8, H B 399249, I/A 5 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-08
- CL PARIS Num.162 P.4 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42016 , F 222, S 8, H B 399249, I/A 4 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-08
Capital Anterior: | 175.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 133.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 308.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 76,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42016 , F 221, S 8, H B 399249, I/A 3 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
Capital Anterior: | 50.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 125.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 175.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 250,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42016 , F 221, S 8, H B 399249, I/A 2 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO BERGER HILLS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42016 , F 219, S 8, H B 399249, I/A 1 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42016 , F 219, S 8, H B 399249, I/A 1 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-08
Dirección:AV DIAGONAL 505, LOCAL PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:25/06/10
Capital:50.000,00 Euros
Objeto social:EXPLOTACION DE GALERIAS DE ARTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42016 , F 219, S 8, H B 399249, I/A 1 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-08