BERGARACARS SL - EXTINGUIDA
Provincia Gipuzkoa
Razón Social BERGARACARS SL
CIF B20878963
Fecha de Constitución 17/06/2005
VINCULACIONES DE BERGARACARS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BERGARACARS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Irure Gorostegui Ignacio-maria | Administrador Concursal | 01/10/2009 | |
Camats Falip Jose Maria | Administrador Solidario | 04/02/2009 | |
Irizar Zubizarreta Pablo | Administrador Solidario | 04/02/2009 |
ACTOS BORME DE BERGARACARS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 115, S 8, H SS 25739, I/A 5 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BERGARACARS SL
Nif:B20878963
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SAN SEBASTIAN
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:29/05/2008
Número Procedimiento Concursal:158/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2177
Libro:
0
Folio:
115
Hoja:
8-25739
Inscripción:
5
Fecha Inscripción01/10/2009
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 115, S 8, H SS 25739, I/A 5 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BERGARACARS SL
Nif:B20878963
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SAN SEBASTIAN
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:17/09/2009
Número Procedimiento Concursal:158/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2177
Libro:
0
Folio:
115
Hoja:
8-25739
Inscripción:
5
Fecha Inscripción01/10/2009
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 115, S 8, H SS 25739, I/A 5 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BERGARACARS SL
Nif:B20878963
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SAN SEBASTIAN
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
CONCLUSION DE PROCEDIMIENTO CONCURSAL, EXTINCION Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL
Fecha de Resolución:17/09/2009
Número Procedimiento Concursal:158/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2177
Libro:
0
Folio:
115
Hoja:
8-25739
Inscripción:
5
Fecha Inscripción01/10/2009
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 115, S 8, H SS 25739, I/A 5 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-20
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 114, S 8, H SS 25739, I/A 4 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BERGARACARS SL
Nif:B20878963
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SAN SEBASTIAN
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DURANTE LA FASE DE LIQUIDACION QUEDARAN EN SUSPENSO LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION DEL CONCURSADO SOBRE SU PATRIMONIO CON TODOS LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL TITULO III DE LA LC
Fecha de Resolución:07/01/2009
Número Procedimiento Concursal:158/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2177
Libro:
0
Folio:
114
Hoja:
8-25739
Inscripción:
4
Fecha Inscripción04/02/2009
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 114, S 8, H SS 25739, I/A 4 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BERGARACARS SL
Nif:B20878963
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SAN SEBASTIAN
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
FINALIZACION DE LA FASE COMUN DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL, APERTURA DE FASE DE LIQUIDACION, DISOLUCION DE SOCIEDAD Y CESE DE ORGANO DE ADMINISTRACION
Fecha de Resolución:07/01/2009
Número Procedimiento Concursal:158/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2177
Libro:
0
Folio:
114
Hoja:
8-25739
Inscripción:
4
Fecha Inscripción04/02/2009
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 114, S 8, H SS 25739, I/A 4 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 114, S 8, H SS 25739, I/A 4 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-20