BERGANTIÑOS GESTION GLOBAL DE INMUEBLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 29
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BERGANTIÑOS GESTION GLOBAL DE INMUEBLES SL
CIF B70188131
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 13/11/2008
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Babio Martin Gerardo
VINCULACIONES DE BERGANTIÑOS GESTION GLOBAL DE INMUEBLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BERGANTIÑOS GESTION GLOBAL DE INMUEBLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Sanchez Gabriel | Apoderado Solidario | 22/06/2009 | 14/01/2013 |
Babio Martin Gerardo | Administrador Unico | 13/06/2012 | 14/01/2013 |
Boldoba Hernandez Jesus Maria | Apoderado Solidario | 12/05/2009 | 14/01/2013 |
Caamaño Seoane Joaquin | Apoderado Solidario | 12/05/2009 | 14/01/2013 |
Campo Insua Jose Luis | Apoderado Solidario | 12/05/2009 | 14/01/2013 |
Castelao Canicoba Francisco | Apoderado | 24/05/2010 | 14/01/2013 |
De Benito Pedreño Maria Yolanda | Apoderado Solidario | 20/07/2009 | 14/01/2013 |
Embade Fernandez Porfirio | Apoderado Solidario | 12/05/2009 | 14/01/2013 |
Jimenez Matias Lucas | Apoderado Solidario | 12/05/2009 | 14/01/2013 |
Liñares Boga Jose Maria | Apoderado | 27/01/2012 | 14/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BERGANTIÑOS GESTION GLOBAL DE INMUEBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30092 , F 220, S 8, H M 541688, I/A 3 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30092 , F 220, S 8, H M 541688, I/A 3 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
- C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 29 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30092 , F 220, S 8, H M 541688, I/A 2 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30092 , F 220, S 8, H M 541688, I/A 2 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 42, S 8, H C 44633, I/A 18 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 42, S 8, H C 44633, I/A 18 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 42, S 8, H C 44633, I/A 18 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 42, S 8, H C 44633, I/A 17 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-15
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 42, S 8, H C 44633, I/A 16 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-15