BERDA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DIETETICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pablo Iglesias, 41
Código Postal 50018
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social BERDA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DIETETICOS SL
CIF B99129694
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Fecha de Constitución 23/10/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BERDA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DIETETICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BERDA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DIETETICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jaques Sisamon Luis Antonio | Administrador Solidario | 16/03/2010 | 11/04/2011 |
Marin Soler Maria Carmen | Liquidador | 11/04/2011 | 11/04/2011 |
Marin Soler Maria Carmen | Administrador Solidario | 16/03/2010 | 11/04/2011 |
Jaques Sisamon Luis Antonio | Administrador Unico | 16/03/2010 |
ACTOS BORME DE BERDA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DIETETICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3447 , F 95, S 8, H Z 42336, I/A 3 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3447 , F 95, S 8, H Z 42336, I/A 3 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3447 , F 95, S 8, H Z 42336, I/A 3 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3447 , F 95, S 8, H Z 42336, I/A 3 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-50
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3447 , F 95, S 8, H Z 42336, I/A 2 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3447 , F 95, S 8, H Z 42336, I/A 2 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3447 , F 95, S 8, H Z 42336, I/A 2 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-50
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-161-50