BENQUERENCIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Rosa, 164
Código Postal 45006
Municipio Toledo
Provincia Toledo
Razón Social BENQUERENCIA SA
CIF A45071198
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BENQUERENCIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BENQUERENCIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin-cleto Castro Jose Maria | Consejero Delegado Solidario | 24/11/2011 | 08/01/2015 |
Martin-cleto Castro Jose Maria | Consejero | 24/11/2011 | 08/01/2015 |
Martin Cleto Castro Jose Ventura | Liquidador Solidario | 10/09/2014 | 08/01/2015 |
Montero Perez Jose | Liquidador Solidario | 10/09/2014 | 08/01/2015 |
Sanchez De Rojas Diaz Manuel | Liquidador Solidario | 10/09/2014 | 08/01/2015 |
Martin Cleto Castro Jose Ventura | Consejero Delegado Solidario | 10/09/2014 | |
Martin Cleto Castro Jose Ventura | Consejero | 10/09/2014 | |
Montero Perez Jose | Secretario | 10/09/2014 | |
Porres Mateo Maria-jose | Consejero | 24/11/2011 | 10/09/2014 |
Sanchez De Rojas Arias Javier | Consejero | 24/11/2011 | 10/09/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BENQUERENCIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 57, S 8, H TO 6095, I/A 11 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-45
- Rectificado el nombre del Consejero DON JOSE VENTURA MARTIN CLETO CASTRO, inscrito por error con el nombre de José-María
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 56, S 8, H TO 6095, I/A 10 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 56, S 8, H TO 6095, I/A 10 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-45
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 56, S 8, H TO 6095, I/A 10 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-45
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 56, S 8, H TO 6095, I/A 10 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-45
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-231-45
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 56, S 8, H TO 6095, I/A 9 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-45
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 56, S 8, H TO 6095, I/A 9 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-45
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-45
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 56, S 8, H TO 6095, I/A 8 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-45