BENLLOCH DE LA ROSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Felipe Valls, 39
Código Postal 46035
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social BENLLOCH DE LA ROSA SL
CIF B40557845
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel
Fecha de Constitución 28/01/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BENLLOCH DE LA ROSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BENLLOCH DE LA ROSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nogales Suero Jorge | Administrador Solidario | 15/09/2021 | 02/12/2022 |
Nogales Suero Jorge | Liquidador Solidario | 02/12/2022 | 02/12/2022 |
Ribas Benlloch Jacinto | Administrador Solidario | 15/09/2021 | 02/12/2022 |
Ribas Benlloch Jacinto | Liquidador Solidario | 02/12/2022 | 02/12/2022 |
Ribas Benlloch Jacinto | Administrador Unico | 04/02/2019 | 15/09/2021 |
ACTOS BORME DE BENLLOCH DE LA ROSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10617, L 7898, F 39, S 8, H V 185898, I/A 3 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10617, L 7898, F 39, S 8, H V 185898, I/A 3 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10617, L 7898, F 39, S 8, H V 185898, I/A 3 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10617, L 7898, F 39, S 8, H V 185898, I/A 3 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-46
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10617, L 7898, F 39, S 8, H V 185898, I/A 3 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-46
- : 1.- El lavado y limpieza de prendas textiles y de piel (CNAE 96.01). 2.- La compraventa y explotación por cuenta propia o ajena, de máquinas expendedoras. (CNAE 47.99)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10617, L 7898, F 39, S 8, H V 185898, I/A 2 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10617, L 7898, F 39, S 8, H V 185898, I/A 2 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10617, L 7898, F 39, S 8, H V 185898, I/A 2 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10617, L 7898, F 39, S 8, H V 185898, I/A 2 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10617, L 7898, F 39, S 8, H V 185898, I/A 1 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-46