BENIMAR PROYECTOS INMOBILIARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda La Ilustracion, 35
Código Postal 50012
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social BENIMAR PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
CIF B50913623
Capital Social 1227762.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BENIMAR PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BENIMAR PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Izquierdo Ruiz Angel | Apoderado | 16/09/2020 | 14/12/2020 |
Marco Gracia Maria Begoña | Administrador Unico | 11/04/2014 | 14/12/2020 |
Marco Gracia Maria Begoña | Liquidador | 14/12/2020 | 14/12/2020 |
Izquierdo Ruiz Angel | Administrador Unico | 26/06/2009 | 11/04/2014 |
Izquierdo Ruiz Angel | Apoderado Mancomunado | 01/07/2009 | |
Molina Garcia Alicia | Apoderado Mancomunado | 01/07/2009 | |
Raton Ramas Javier | Apoderado Mancomunado | 01/07/2009 | |
CAI INMUEBLES SA | Consejero | 26/06/2009 | |
Izquierdo Ruiz Angel | Presidente | 26/06/2009 | |
Izquierdo Ruiz Angel | Consejero | 26/06/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BENIMAR PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3704 , F 93, S 8, H Z 30632, I/A 18 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3704 , F 93, S 8, H Z 30632, I/A 18 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3704 , F 93, S 8, H Z 30632, I/A 18 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3704 , F 93, S 8, H Z 30632, I/A 18 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3704 , F 93, S 8, H Z 30632, I/A 18 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3704 , F 92, S 8, H Z 30632, I/A 17 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-50
- AVDA DE LA ILUSTRACION 35 - CASA 262 (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3704 , F 91, S 8, H Z 30632, I/A 16 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-50
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 9º.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD. 5).- El cargo de administrador será retribuido. La retribución no tendrá como base una participación en los beneficios y será una cantidad fija que para cada ejercicio acuerde la Junta General. Esta retribución será compatible con la que
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3704 , F 91, S 8, H Z 30632, I/A 16 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3704 , F 91, S 8, H Z 30632, I/A 15 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3704 , F 91, S 8, H Z 30632, I/A 15 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-50