BENIGNO CABEZA SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social BENIGNO CABEZA SA
CIF A33038340
Actividad Fabricación de otros muebles
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BENIGNO CABEZA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BENIGNO CABEZA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Piquero Alvarez Hugo | Administrador Concursal | 13/09/2013 | 24/12/2015 |
Cabeza Antuña Jose Manuel | Consejero Delegado | 03/07/2009 | 20/05/2014 |
Cabeza Antuña Jose Manuel | Consejero | 03/07/2009 | 20/05/2014 |
Cabeza Rodriguez Francisco Javier | Consejero | 03/07/2009 | 20/05/2014 |
Cabeza Rodriguez Guillermo | Secretario | 03/07/2009 | 20/05/2014 |
Cabeza Rodriguez Guillermo | Consejero | 03/07/2009 | 20/05/2014 |
Cabeza Rodriguez Jose Maria | Consejero | 03/07/2009 | 20/05/2014 |
Cabeza Rodriguez Manuel Emilio | Presidente | 03/07/2009 | 20/05/2014 |
Cabeza Rodriguez Manuel Emilio | Consejero | 03/07/2009 | 20/05/2014 |
Cabeza Rodriguez Jose Maria | Apoderado | 22/07/2009 | 24/11/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BENIGNO CABEZA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3799 , F 111, S 8, H AS 3734, I/A 15 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-33
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Fecha de Resolución:11/07/2013
Número Procedimiento Concursal:124/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3799
Libro:
0
Folio:
111
Hoja:
8-3734
Inscripción:
15
Fecha Inscripción24/12/2015
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3799 , F 111, S 8, H AS 3734, I/A 15 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BENIGNO CABEZA SA
Nif:A33038340
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Fecha de Resolución:21/10/2015
Número Procedimiento Concursal:124/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3799
Libro:
0
Folio:
111
Hoja:
8-3734
Inscripción:
15
Fecha Inscripción24/12/2015
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3799 , F 111, S 8, H AS 3734, I/A 15 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BENIGNO CABEZA SA
Nif:A33038340
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Se dispuso la conclusión del concurso, por haber finalizado la fase de liquidación. Se acuerda el cese de las limitaciones de las facultades de administración y disposición del deudor subsistentes
Fecha de Resolución:21/10/2015
Número Procedimiento Concursal:124/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3799
Libro:
0
Folio:
111
Hoja:
8-3734
Inscripción:
15
Fecha Inscripción24/12/2015
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3799 , F 111, S 8, H AS 3734, I/A 15 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-33
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3799 , F 111, S 8, H AS 3734, I/A 14 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BENIGNO CABEZA SA
Nif:A33038340
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Se declara finalizada la fase común, y se abre la fase de liquidación, formándose la sección quinta, quedando en suspenso las facultades de administración y disposición del concursado sobre su patrimonio con todos los efectos establecidos en el Título III de la LC
Fecha de Resolución:05/09/2013
Número Procedimiento Concursal:124/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3799
Libro:
0
Folio:
111
Hoja:
8-3734
Inscripción:
14
Fecha Inscripción20/05/2014
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3799 , F 111, S 8, H AS 3734, I/A 14 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-33
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3799 , F 111, S 8, H AS 3734, I/A 14 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BENIGNO CABEZA SA
Nif:A33038340
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
El deudor conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de las mismas a la intervención de la Administración Concursal designada, media
Fecha de Resolución:01/07/2013
Número Procedimiento Concursal:124/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3799
Libro:
0
Folio:
111
Hoja:
8-3734
Inscripción:
13
Fecha Inscripción21/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3799 , F 111, S 8, H AS 3734, I/A 13 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BENIGNO CABEZA SA
Nif:A33038340
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso, que tiene el carácter de voluntario y abreviado, al deudor "BENIGNO CABEZA, SA", quien conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de las mismas a la.intervención de la Administración Concursal designada, media
Fecha de Resolución:01/07/2013
Número Procedimiento Concursal:124/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3799
Libro:
0
Folio:
111
Hoja:
8-3734
Inscripción:
13
Fecha Inscripción21/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3799 , F 111, S 8, H AS 3734, I/A 13 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BENIGNO CABEZA SA
Nif:A33038340
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Piquero Alvarez Hugo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Fecha de Resolución:11/07/2013
Número Procedimiento Concursal:124/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3799
Libro:
0
Folio:
111
Hoja:
8-3734
Inscripción:
B)
Fecha Inscripción13/09/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3799 , F 111, S 8, H AS 3734, I/A B) (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-33