BENIDORM COMPLEJO DE VIDA Y GOLF SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Albereda, 7
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social BENIDORM COMPLEJO DE VIDA Y GOLF SL
CIF B97997837
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 21/01/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario BANKIA HABITAT SL
VINCULACIONES DE BENIDORM COMPLEJO DE VIDA Y GOLF SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BENIDORM COMPLEJO DE VIDA Y GOLF SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKIA HABITAT SL | Socio Unico | 07/03/2013 | 16/05/2014 |
Bartolome Delicado Juan Carlos | Apoderado Solidario | 28/01/2013 | 16/05/2014 |
Bartolome Pasaro Juan Martin | Apoderado Solidario | 28/01/2013 | 16/05/2014 |
Fernandez Mas Alejandro | Apoderado Solidario | 28/01/2013 | 16/05/2014 |
Garcia Esteban Maria Susana | Apoderado Solidario | 19/11/2013 | 16/05/2014 |
Gordo Naveso Carlos | Apoderado Solidario | 19/11/2013 | 16/05/2014 |
Maesso Liñan Maria Carmen | Apoderado Solidario | 19/11/2013 | 16/05/2014 |
Mateo Ercilla Luz Marina | Apoderado Solidario | 19/11/2013 | 16/05/2014 |
Muñoz Hernandez Israel Jose | Administrador Solidario | 16/11/2012 | 16/05/2014 |
OCIO LOS MONTEROS SL | Liquidador Unico | 16/05/2014 | 16/05/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BENIDORM COMPLEJO DE VIDA Y GOLF SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 44, S 8, H V 127411, I/A 17 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 44, S 8, H V 127411, I/A 17 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 44, S 8, H V 127411, I/A 17 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 44, S 8, H V 127411, I/A 17 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-46
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 44, S 8, H V 127411, I/A 17 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 42, S 8, H V 127411, I/A 16 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 42, S 8, H V 127411, I/A 15 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 42, S 8, H V 127411, I/A 15 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 42, S 8, H V 127411, I/A 14 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 41, S 8, H V 127411, I/A 13 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-46