BENI ASISTENCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques de Berlanga, 32
Código Postal 09006
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social BENI ASISTENCIA SL
CIF B09508268
Capital Social 6000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BENI ASISTENCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BENI ASISTENCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Ruiz Maria Concepcion | Administrador Unico | 09/10/2014 | 10/09/2021 |
Benito Ruiz Maria Concepcion | Liquidador Unico | 10/09/2021 | 10/09/2021 |
Tejedor Vicario Eloy | Administrador Unico | 19/01/2010 | 09/10/2014 |
ACTOS BORME DE BENI ASISTENCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615, L 406, F 125, S 8, H BU 13455, I/A 3 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615, L 406, F 125, S 8, H BU 13455, I/A 3 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-09
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615, L 406, F 125, S 8, H BU 13455, I/A 3 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-09
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615, L 406, F 125, S 8, H BU 13455, I/A 3 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615, L 406, F 125, S 8, H BU 13455, I/A 3 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-09
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 13º.- Sobre la retribución de los Administradores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615, L 406, F 125, S 8, H BU 13455, I/A 2 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615, L 406, F 125, S 8, H BU 13455, I/A 2 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615, L 406, F 125, S 8, H BU 13455, I/A 2 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615, L 406, F 124, S 8, H BU 13455, I/A 1 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-09
Dirección:C/ MARQUES DE BERLANGA 32 10º B (BURGOS)
Comienzo de operaciones:01/01/10
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:Realización de actividades para fomentar la educación y formación a toda clase de colectivos y población en general. Asistencia y servicios sociales.Agencia de prestación de servicio doméstico e informáticos. Compraventa devehículos. Servicios de agencias de transporte. Compraventa de inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615, L 406, F 124, S 8, H BU 13455, I/A 1 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-09