BENDINAT ESTATES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Cala Contesa, 1
Código Postal 07181
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social BENDINAT ESTATES SL
CIF B57425548
Actividad Promoción inmobiliaria
Página Web www.bendinat.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BENDINAT ESTATES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BENDINAT ESTATES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arranz Yañez Jesus | Apoderado Mancomunado | 27/09/2012 | 02/03/2023 |
Decoene De Jaegher Adolphe Etienne | Liquidador | 02/03/2023 | 02/03/2023 |
Esteban Vera Juan Bernabe | Apoderado Mancomunado | 27/09/2012 | 02/03/2023 |
LAS ADELFAS DE BENDINAT SL | Administrador Unico | 02/03/2023 | |
Mora Pericas Maria Luisa | Apoderado Mancomunado | 27/09/2012 | 02/03/2023 |
LAS ADELFAS DE BENDINAT SL | Administrador Unico | 26/10/2009 | 28/02/2023 |
De Coene Adolf Etienne | Administrador Unico | 26/10/2009 |
ACTOS BORME DE BENDINAT ESTATES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 122, S 8, H PM 54908, I/A 4 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 122, S 8, H PM 54908, I/A 4 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 122, S 8, H PM 54908, I/A 4 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 122, S 8, H PM 54908, I/A 4 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 122, S 8, H PM 54908, I/A 4 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-07
- El representante de la entidad "Las Adelfas de Bendinat, S.L.", que es la Administradora única de la Sociedad, Don Adolphe Etienne Decoene de Jaegher, de nacionalidad belga, titular del N.I.E. número X0084818V, ha obtenido la nacionalidad española, y es titular del D.N.I. español, nº 49923479R
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 121, S 8, H PM 54908, I/A Nota M (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 121, S 8, H PM 54908, I/A 3 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-5-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 121, S 8, H PM 54908, I/A 2 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-07