BENAMIRA INVERSIONES S.I.C.A.V. SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 6
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BENAMIRA INVERSIONES S.I.C.A.V. SA
CIF A84998350
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Bernat Serra Francisco Javier
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE BENAMIRA INVERSIONES S.I.C.A.V. SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BENAMIRA INVERSIONES S.I.C.A.V. SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Cano Paloma | Secretario No Consejero | 14/09/2017 | 22/06/2018 |
Bernat Serra Francisco Javier | Presidente | 31/07/2013 | 22/06/2018 |
Bernat Serra Francisco Javier | Consejero | 31/07/2013 | 22/06/2018 |
Bernat Serra Marcos | Consejero | 27/10/2015 | 22/06/2018 |
CECABANK SA | EntidDeposit | 27/10/2015 | 22/06/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 29/08/2011 | 22/06/2018 |
Invercaixa Gestion Sociedad Gestora De Institucion | Entidad Gestora | 27/10/2015 | 22/06/2018 |
Perez Fontan Cattaneo Maria | Vicesecretario No Consejero | 06/05/2015 | 22/06/2018 |
Vacarisas Vall Beatriz | Consejero | 27/10/2015 | 22/06/2018 |
Laguens Marsal Carlos | Secretario No Consejero | 06/05/2015 | 14/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BENAMIRA INVERSIONES S.I.C.A.V. SA
- LA SOCIEDAD HA SIDO DADA DE BAJA EN EL REGISTRO DE SICAV DE LA CNMV AL HABER SIDO ABSORBIDA POR "VIFAG 2002 SICAV SA" SEGUN ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL DE 17 DE ABRIL DE 2018
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23890 , F 128, S 8, H M 428931, I/A 1M (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32492 , F 152, S 8, H M 428931, I/A 17 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-28
- Se comunica que ha sido publicado en la página web de la sociedad www.caixabankassetmanagement.com el día 28 de septiembre de 2017 el proyecto de Fusion de la sociedad BENAMIRA INVERSIONES SICAV SA como absorbida y la sociedad " VIFAG 2002 SICAV .SA como absorbente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23890 , F 127, S 8, H M 428931, I/A 1M (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32492 , F 151, S 8, H M 428931, I/A 16 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32492 , F 151, S 8, H M 428931, I/A 16 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32492 , F 151, S 8, H M 428931, I/A 15 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-28
- C/ MARIA DE MOLINA 6, (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32492 , F 150, S 8, H M 428931, I/A 14 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32492 , F 150, S 8, H M 428931, I/A 14 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32492 , F 150, S 8, H M 428931, I/A 14 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32492 , F 150, S 8, H M 428931, I/A 14 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28