BEMERENTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Doctor Arce, 28
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BEMERENTING SL
CIF B83376178
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE BEMERENTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BEMERENTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Mingo Fernandez Belen | Liquidador Mancomunado | 08/02/2023 | 08/02/2023 |
De Mingo Fernandez Belen | Administrador Mancomunado | 09/05/2022 | 08/02/2023 |
De Mingo Fernandez Belen | Apoderado | 31/03/2022 | 08/02/2023 |
De Mingo Fernandez Manuel | Liquidador Mancomunado | 08/02/2023 | 08/02/2023 |
De Mingo Fernandez Manuel | Administrador Mancomunado | 09/05/2022 | 08/02/2023 |
De Mingo Fernandez Maria Del Rocio | Liquidador Mancomunado | 08/02/2023 | 08/02/2023 |
De Mingo Fernandez Maria Del Rocio | Administrador Mancomunado | 09/05/2022 | 08/02/2023 |
Fernandez Vidal Belen Maria | Apoderado | 25/03/2009 | 08/02/2023 |
De Mingo Perez Manuel Luis | Administrador Unico | 22/10/2010 | 20/01/2022 |
Armesto Nozal Antonio | Administrador Unico | 22/10/2010 |
ACTOS BORME DE BEMERENTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17976 , F 57, S 8, H M 310557, I/A 11 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17976 , F 57, S 8, H M 310557, I/A 11 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17976 , F 57, S 8, H M 310557, I/A 11 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17976 , F 57, S 8, H M 310557, I/A 11 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
- AVDA DOCTOR ARCE 28 2º D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17976 , F 56, S 8, H M 310557, I/A 10 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17976 , F 56, S 8, H M 310557, I/A 10 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-28
- Otras modificaciones estatutarias: 17. Organización de la administración de la sociedad.-. 18. Organización de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17976 , F 56, S 8, H M 310557, I/A 10 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17976 , F 56, S 8, H M 310557, I/A 10 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17976 , F 55, S 8, H M 310557, I/A 9 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17976 , F 55, S 8, H M 310557, I/A 8 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28