BELUGA CAPITAL INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Miquel, 36
Código Postal 07002
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social BELUGA CAPITAL INVEST SL
CIF B57877078
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/09/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BELUGA CAPITAL INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BELUGA CAPITAL INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mhs Ag | Socio Unico | 10/12/2014 | 07/01/2022 |
Reichmann Armin | Administrador Unico | 16/09/2014 | 07/01/2022 |
Reichmann Armin | Liquidador | 07/01/2022 | 07/01/2022 |
Segui Patiño Javier | Apoderado Solidario | 10/12/2014 | 07/01/2022 |
Cabañero Ponce Maria Helena | Apoderado Solidario | 10/12/2014 | 01/07/2020 |
Aertken Sandra | Apoderado Solidario | 10/12/2014 | 15/10/2019 |
Yañez Redondo Isabel | Apoderado Solidario | 10/12/2014 | 15/10/2019 |
Reichmann Armin | Socio Unico | 16/09/2014 | 10/12/2014 |
ACTOS BORME DE BELUGA CAPITAL INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 120, S 8, H PM 74715, I/A 6 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 120, S 8, H PM 74715, I/A 6 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 120, S 8, H PM 74715, I/A 6 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 120, S 8, H PM 74715, I/A 6 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 120, S 8, H PM 74715, I/A 6 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 120, S 8, H PM 74715, I/A 6 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 120, S 8, H PM 74715, I/A 5 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 120, S 8, H PM 74715, I/A 4 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-07
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 120, S 8, H PM 74715, I/A 3 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 119, S 8, H PM 74715, I/A 2 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-07